Ausschussmitglieder |
Werkausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | 18.10.2021 | bis 18.10.2021 |
Stellvertreter/in |
Werkausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
Rechnungsprüfungsausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
Rechnungsprüfungsausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 |
Mitglieder des Gemeinderates |
Gemeinderat | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.05.2014 | | von 01.05.2014 |
Ausschussmitglieder |
Finanz- und Verwaltungsausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Finanz- und Verwaltungsausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 18.10.2021 | | von 18.10.2021 |
Ferienausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Vorsitzende |
Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Vorsitzende(r) | Vorsitzende(r) | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Vorsitzende(r) | Vorsitzende(r) | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 |
Stellvertreter/in |
Beirat | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
Beirat | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 |
Ausschussmitglieder |
Bau- und Umweltausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
Bau- und Umweltausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 |
Ausschuss zur Vergabe von Konzessionsverträgen | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 16.05.2019 | 30.04.2020 | von 16.05.2019 bis 30.04.2020 |
Stellvertreter/in |
Ausschuss zur Vergabe von Konzessionsverträgen | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.05.2020 | | von 01.05.2020 |
Ausschuss für Kultur, Sport und Soziales | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.05.2020 | 18.10.2021 | von 01.05.2020 bis 18.10.2021 |